LIVE ART DEVELOPMENT AGENCY
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Live Art Development Agency offers a portfolio of resources, opportunities, projects and publishing for the support and development of Live Art practices and discourses in London, the UK and internationally. LADA is committed to working strategically, in partnership, and in consultation with artists and organisations in the cultural sector.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £240,186 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Mawrth 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Mark Deacon | Cadeirydd | 16 July 2023 |
|
|
||||
Ansuman Biswas | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
Katy Baird | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
ANDREW CHARLES WANSELL | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Aaron Wright | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Gillian Elizabeth Lloyd | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|||||
Professor Angela Bartram | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £447.76k | £455.28k | £357.95k | £273.32k | £252.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £509.39k | £489.81k | £391.49k | £308.77k | £286.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £276.93k | £18.42k | £5.68k | £240.19k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ebrill 2024 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ebrill 2024 | 64 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 16 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 16 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 16TH OCTOBER AND AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED ON 22ND FEBRUARY 2000
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTING THE ARTS, PARTICULARLY BY FACILITATING THE DEVELOPMENT OF THE LIVE ART SECTOR IN LONDON
Maes buddion
LONDON
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
The Garrett Centre
117A Mansford Street
LONDON
E2 6LX
- Ffôn:
- 02089852124
- E-bost:
- info@thisisliveart.co.uk
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window