Hanes ariannol NETHERTON FEELGOOD FACTORY
Rhif yr elusen: 1074508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £458.71k | £457.37k | £487.70k | £414.63k | £356.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £582.59k | £464.19k | £475.79k | £486.02k | £511.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £294.69k | £61.74k | N/A | £61.74k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.