ymddiriedolwyr CONEYBERRY MILLENNIUM GREEN
Rhif yr elusen: 1073176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Shiers | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Nicholas Ingram | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Dr Olivia Lee | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Christine Warburton | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
Susan Audrey Wadham | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
|
||||
David Arnold Lodge | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROBERT PATCHETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.