Hanes ariannol MANCHESTER ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1073862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.19m | £3.12m | £2.97m | £3.40m | £11.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.43m | £3.16m | £3.02m | £3.23m | £4.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £246.09k | £136.99k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £79.35k | £18.42k | £30.43k | £130.58k | £475.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.98m | £2.85m | £2.90m | £3.26m | £3.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £78.00k | |
|
Incwm - Arall | £126.77k | £245.51k | £42.03k | £3.06k | £7.58m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £30.43k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.43m | £3.16m | £3.02m | £3.23m | £4.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.91k | £33.16k | £53.24k | £66.40k | £68.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.