Hanes ariannol CHAI-LIFELINE CANCER CARE
Rhif yr elusen: 1078956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.43m | £3.60m | £4.44m | £3.67m | £4.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.27m | £3.48m | £2.60m | £3.01m | £3.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.40m | £3.58m | £4.28m | £3.65m | £4.33m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.88k | £26.61k | £26.39k | £21.41k | £69.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £132.44k | £6.41k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £449.61k | £402.00k | £158.61k | £138.54k | £701.48k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.57m | £2.74m | £2.18m | £2.54m | £2.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £700.44k | £747.12k | £416.09k | £473.49k | £612.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.79k | £13.81k | £14.12k | £18.31k | £23.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.90k | £6.98k | £1.33k | £17.67k | £30.41k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.