Hanes ariannol CARE FOR THE CARERS
Rhif yr elusen: 1074906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £813.41k | £2.23m | £957.16k | £1.15m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £765.30k | £710.70k | £826.17k | £949.22k | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £688.32k | £594.50k | £574.00k | £581.46k | £593.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £196.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £811.78k | £43.65k | £124.42k | £53.26k | £29.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £671.29k | £786.61k | £1.05m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.63k | £26.33k | £0 | £44.32k | £56.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.49m | £46.14k | £1.54k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £724.64k | £672.28k | £789.81k | £915.35k | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.66k | £38.43k | £36.36k | £33.87k | £39.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.38k | £19.41k | £17.53k | £18.98k | £19.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £241.41k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.