Hanes ariannol FORMBY AND DISTRICT LIONS CLUB CHARITABLE TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1073340
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.68k | £2.63k | £2.95k | £2.66k | £2.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.82k | £2.50k | £3.43k | £2.63k | £2.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.