ymddiriedolwyr HOLBECK TOGETHER
Rhif yr elusen: 1075934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ENGLAND BSC, MBA | Cadeirydd | 24 June 2011 |
|
|
||||
John Curbison | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Susan Cawthray | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|||||
Karen Wint | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Carol Cochrane | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|||||
ANNE HOPPER | Ymddiriedolwr | 24 June 2011 |
|
|
||||
MAVIS ADDAWOO | Ymddiriedolwr | 24 June 2011 |
|
|
||||
PETER HODKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN HEPBURN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.