ymddiriedolwyr HELENA KENNEDY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1074025
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JULIE MILLS | Cadeirydd | 18 October 2018 |
|
|
||||
Rachael Shimmin | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Paul Anthony Eeles | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Philip Le Feuvre | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Mark Cooper | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Hess | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
||||
Mica Jayne Jones | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
||||
Iandra McCallum Tchoudnowsky | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
||||
Ian David Kernohan | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||
John Sandiford Haigh | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.