ymddiriedolwyr AMANI UK
Rhif yr elusen: 1073357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN RICHARD PRESTWICH | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Susan Jane Smithin | Ymddiriedolwr | 08 June 2019 |
|
|||||||
Suzannah Claire Browne | Ymddiriedolwr | 04 June 2016 |
|
|
||||||
Adrian Lawrence Goode | Ymddiriedolwr | 21 November 2015 |
|
|
||||||
ROB INSLEY | Ymddiriedolwr | 02 June 2013 |
|
|
||||||
PETER FISH | Ymddiriedolwr | 08 July 2011 |
|
|
||||||
Ruth Moffat | Ymddiriedolwr | 14 June 2011 |
|
|||||||
DARREN BIGNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JIM LEFTWICH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.