Hanes ariannol THE MERESIDE COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1075373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.67k | £39.58k | £29.90k | £25.30k | £36.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.70k | £20.47k | £14.49k | £17.10k | £48.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £627 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.