Hanes ariannol HEXHAM YOUTH INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1080244
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £185.07k | £253.70k | £274.54k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £219.03k | £230.90k | £248.92k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.62k | £63.89k | £52.97k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.64k | £31.03k | £35.63k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.