Hanes ariannol EAST HOLTON DRIVING CENTRE GROUP OF THE RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1074250
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/04/2014 | 03/04/2015 | 03/04/2016 | 03/04/2017 | 03/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.23k | £11.14k | £41.82k | £15.01k | £11.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.43k | £11.98k | £9.90k | £19.58k | £11.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.