ymddiriedolwyr TEESSIDE GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1074251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULA MARGARET KUIT | Cadeirydd | 16 July 2019 |
|
|
||||
Jacqueline McCarthy | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Anne Pink | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Sandra Ann Williams | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
EILEEN ALICE PACEY | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
JENNI OXLEE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.