Hanes ariannol THE SEGELMAN TRUST
Rhif yr elusen: 1079151
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £1.16m | £1.47m | £1.32m | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01m | £1.16m | £1.40m | £1.65m | £52.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £798 | £1.22k | £838 | £1.04k | £839 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.10m | £1.16m | £1.35m | £1.32m | £1.07m | |
|
Incwm - Arall | £225.99k | £0 | £113.55k | £0 | £58.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £717.04k | £697.61k | £1.14m | £1.26m | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £288.40k | £342.52k | £264.81k | £306.22k | £283.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £122.90k | £77.61k | £88.24k | £189.47k | £91.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £594.14k | £620.00k | £1.05m | £1.07m | £1.16m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £274.41k | £342.52k | £183.89k | £193.09k | £183.96k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £116.13k | £0 | £87.07k | £51.41m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.