Hanes ariannol HAMPSLEY HOLLOW RIDING FOR THE DISABLED GROUP
Rhif yr elusen: 1074296
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.72k | £11.58k | £4.44k | £23.38k | £9.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.64k | £10.72k | £12.98k | £10.04k | £11.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.