ymddiriedolwyr SPORT, AMENITIES, RECREATION IN KESGRAVE
Rhif yr elusen: 1077587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Howard | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
David John Kane | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Joanne Marie Tillinghast | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
Nicholas John Francis | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
JUDITH FRANCIS | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|||||
ASHLEY JORDAN | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|
||||
DAVID MARK STEWARD | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|
||||
ANGELA V FINCH | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
MOLLY ARNOT | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||
Dr KEITH STEWART YOUNG | Ymddiriedolwr | 14 October 2011 |
|
|
||||
PATRICK D MILLS | Ymddiriedolwr | 20 July 1999 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.