ymddiriedolwyr ETAL GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1074133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauline Jane Hall | Cadeirydd | 14 May 2018 |
|
|
||||
Christine Harding | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Catherine Ready | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Jennifer Phipps | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Helen Newlands | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||
JOYCE STEVENS | Ymddiriedolwr | 26 May 2011 |
|
|
||||
MRS SUE WADE | Ymddiriedolwr | 26 May 2011 |
|
|
||||
Sheila Elizabeth Mary Roddam | Ymddiriedolwr | 27 January 2004 |
|
|
||||
MRS DIANA SLEE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.