Dogfen lywodraethu GURU NANAK PANJABI SCHOOL LEICESTER
Rhif yr elusen: 1076255
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 26TH MARCH 1994 AS AMENDED ON 22ND JUNE 1996, 3RD JUNE 1999, 17 JUNE 2000 AND 27 AUGUST 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION OF PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO THE PANJABI LANGUAGE, SIKH HISTORY, RELIGION, AND CULTURE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.