ymddiriedolwyr IPSWICH CHAMBER CHOIR
Rhif yr elusen: 1074813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROL SCOTLAND | Cadeirydd |
|
|
|||||
Judith Gillis | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Jennifer Louise Haxall | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Glynis Buckmaster | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Michael David Cooper | Ymddiriedolwr | 07 October 2014 |
|
|
||||
MARIAN VALERIE STEPHENS | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.