Hanes ariannol CHRISTIAN FRIENDS OF INTERNATIONAL STUDENTS
Rhif yr elusen: 1076565
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.13k | £30.69k | £36.47k | £43.59k | £57.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.86k | £78.22k | £75.64k | £84.69k | £106.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.