Hanes ariannol CROSSROADS CARE CHESHIRE, MANCHESTER & MERSEYSIDE LIMITED
Rhif yr elusen: 1075268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.55m | £5.32m | £4.72m | £5.85m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.62m | £5.17m | £4.83m | £6.43m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.21m | £3.30m | £2.20m | £3.43m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £111.17k | £83.51k | £132.07k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £49.55k | £35.84k | £13.00k | £32.98k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.45k | £58.74k | £11.00k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.47m | £5.04m | £4.14m | £5.78m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.77k | £3.25k | £1.00k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £10.90k | £189.97k | £560.00k | £37.33k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.00k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.62m | £5.17m | £4.38m | £6.43m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.19k | £1.53k | £2.00k | £373 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.76k | £24.30k | £0 | £223.12k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £447.00k | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.