Hanes ariannol CHRISTCHURCH WREXHAM TRUST
Rhif yr elusen: 1075397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.24k | £89.26k | £80.19k | £81.73k | £78.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.08k | £88.22k | £70.90k | £79.72k | £92.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.