Hanes ariannol CHERNOBYL CHILDREN CANCER CARE CARDIFF (5CS)
Rhif yr elusen: 1077451
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.60k | £11.46k | £8.48k | £3.87k | £1.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.67k | £14.59k | £10.95k | £2.42k | £2.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.