ymddiriedolwyr KNOWSLEY DISABILITY CONCERN
Rhif yr elusen: 1103477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irina Vladimirovna Rodkina | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Nicola Pheasant | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Patricia Anne Clewett | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Jo Parkes-Newton | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Hilary Laidler | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Stacia Pettersen | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Pamela Spall | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||
Amanda Jane Felstead | Ymddiriedolwr | 16 February 2018 |
|
|
||||
Andy Dunbar | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
ALMA LUNT | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
||||
STEVEN JOHN HARDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.