Hanes ariannol STOCKPORT PLAZA TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1076494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27m | £1.10m | £640.40k | £1.25m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £1.14m | £739.07k | £1.18m | £1.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £126.92k | £137.65k | £4.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £113.14k | £22.19k | £4.37k | £37.57k | £130.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.15m | £873.98k | £50.31k | £1.16m | £1.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.04k | £2.43k | £228 | £154 | £182 | |
|
Incwm - Arall | £2.34k | £201.78k | £581.12k | £49.03k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £79.28k | £0 | £0 | £0 | £86.22k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £1.14m | £738.89k | £1.18m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £165 | £180 | £180 | £180 | £180 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.65k | £8.00k | £8.00k | £2.00k | £14.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.