ymddiriedolwyr WILTSHIRE SCRAPSTORE AND RESOURCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1077193
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Holtom | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Stephen Munden | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Margaret Hiscock | Ymddiriedolwr | 21 July 2014 |
|
|
||||
Kate George | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
NAOMI OWEN | Ymddiriedolwr | 29 February 2012 |
|
|
||||
SUSAN BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.