Hanes ariannol WOODROFFE BENTON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1075272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/12/2019 | 02/12/2020 | 02/12/2021 | 02/12/2022 | 02/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £314.15k | £234.67k | £224.12k | £213.23k | £376.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £335.23k | £308.91k | £425.21k | £322.88k | £468.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.