Hanes ariannol SOMALI INTEGRATION & DEVELOPMENT ASSOCIATION (SIDA)
Rhif yr elusen: 1084999
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.01k | £85.79k | £96.64k | £91.81k | £91.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.15k | £79.70k | £90.30k | £85.68k | £96.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £65.10k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £61.50k | £58.03k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.