Hanes ariannol CONTAMINATED LAND: APPLICATIONS IN REAL ENVIRONMENTS
Rhif yr elusen: 1075611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £548.92k | £585.54k | £713.14k | £1.22m | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £536.37k | £528.96k | £571.39k | £1.12m | £1.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £114.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £23.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.30k | £25.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £543.62k | £560.02k | £712.99k | £1.21m | £1.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £514 | £153 | £266 | £44 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £446.36k | £455.66k | £462.40k | £957.72k | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £90.01k | £73.30k | £108.98k | £159.95k | £156.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.45k | £25.44k | £33.94k | £49.03k | £45.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.