Hanes ariannol CATCH THE FIRE BOURNEMOUTH
Rhif yr elusen: 1075585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/08/2019 | 29/08/2020 | 29/08/2021 | 29/08/2022 | 29/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.77k | £269.66k | £150.75k | £183.09k | £271.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.55k | £128.91k | £106.92k | £159.82k | £109.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.