Hanes ariannol ST CHRISTOPHER'S PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1076643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £127.27k | £115.52k | £108.54k | £83.17k | £104.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.55k | £111.33k | £106.21k | £101.41k | £103.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £101.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £127.02k | £114.75k | £108.44k | £83.08k | £3.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.