ymddiriedolwyr MUKER PUBLIC HALL AND LITERARY INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1098816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Stanley | Cadeirydd | 30 July 2020 |
|
|||||
Justin Jupp | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|||||
Louise Jupp | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|||||
Jackie Pope | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|||||
Sheila Margaret Alderson | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|
||||
David Alderson | Ymddiriedolwr | 29 June 2017 |
|
|||||
MR T METCALFE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS A METCALFE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR K GUY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS A GUY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR A HUNTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR A D GUY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.