Hanes ariannol HEADS OF UNIVERSITY BIOLOGICAL SCIENCES (HUBS)
Rhif yr elusen: 1081346
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.11k | £20.82k | £22.49k | £20.67k | £17.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.96k | £27.04k | £23.45k | £17.61k | £19.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.