Hanes ariannol AGE UK LINCOLN AND SOUTH LINCOLNSHIRE
Rhif yr elusen: 1078539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.04m | £3.22m | £4.08m | £6.11m | £5.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.27m | £3.56m | £3.54m | £5.57m | £5.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.33k | £881.50k | £1.59m | £3.78m | £3.76m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £383.73k | £24.76k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £296.88k | £563.07k | £1.92m | £82.64k | £2.61m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £246.20k | £225.64k | £26.42k | £120.29k | £131.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.18m | £2.41m | £2.05m | £2.53m | £3.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.24k | £17.15k | £6.62k | £24.69k | £22.17k | |
|
Incwm - Arall | £301.96k | £0 | £0 | £3.35m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £26.35k | £1.05k | £0 | £40.95k | £8.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.07m | £3.44m | £3.48m | £5.52m | £5.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £193.40k | £118.81k | £59.39k | £53.41k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.15k | £0 | £0 | £8.17k | £28.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.