ymddiriedolwyr Eastside Educational Trust
Rhif yr elusen: 1077192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urs Viktor Banziger | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Tijana Milosevic | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Samantha Tulloch | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Motheo Segale Kgosi Kgengwenyane | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
EDWARD BENYON | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||
Laura Mariah Herman | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Nina Louise McKAY | Ymddiriedolwr | 03 July 2020 |
|
|
||||
Hariharan SAHATHEVAN | Ymddiriedolwr | 03 July 2020 |
|
|
||||
Thomas Joseph Webb | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Ankit Anand | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Andrew James Hall | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.