Hanes ariannol AIREBOROUGH SUPPORTED ACTIVITIES SCHEME
Rhif yr elusen: 1078651
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2010 | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.04k | £71.27k | £82.41k | £101.32k | £254.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.97k | £90.56k | £79.55k | £93.38k | £209.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £162.56k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.