Hanes ariannol WEM AMATEUR DRAMATIC AND OPERATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1075989
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2018 | 06/04/2019 | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.23k | £15.92k | £12.30k | £22.97k | £19.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.40k | £17.15k | £10.53k | £5.86k | £9.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £21.14k | £8.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.