Hanes ariannol INDEPENDENT NEWHAM USER'S FORUM (MENTAL HEALTH)
Rhif yr elusen: 1077850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (155 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.89k | £134.84k | £160.68k | £149.04k | £113.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £180.80k | £182.65k | £157.19k | £183.11k | £226.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £500 | £9.85k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.