ymddiriedolwyr SCENE AND HEARD
Rhif yr elusen: 1077836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Jane Bell | Cadeirydd | 16 November 2017 |
|
|
||||
James Patrick John O'Shea | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Anthony Obiezekpazu | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Emily Giselle Plosker | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|||||
David Stewart | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
John Morris Eric Rolph | Ymddiriedolwr | 10 September 2018 |
|
|
||||
JOHN NEVIN | Ymddiriedolwr | 15 September 2015 |
|
|||||
Andrew Porter | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
||||
Joanne Millard | Ymddiriedolwr | 13 February 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.