Hanes ariannol KNOWLES INFANT SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1076596
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.29k | £4.61k | £5.17k | £5.44k | £4.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.88k | £4.88k | £3.04k | £5.53k | £4.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.