ymddiriedolwyr LANCING COLLEGE LIMITED
Rhif yr elusen: 1076483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Hon the Lord Gregory Barker of Battle | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||||
Karine Ahton | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||||
Yasmin Mangalji | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||||
Siobhan Denning | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|
||||||
Jason Hunter | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||||
Pippa Cleeve | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
The Venerable Luke Timothy Irvine-Capel | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||||
Jennifer Brown | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||||
Dr John Aitken Scott | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||||
Andrew-Dane Fairclough | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||||
Robert Crawford Clarke | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|||||||
Professor Michael Farthing | Ymddiriedolwr | 28 May 2018 |
|
|
||||||
Justin Higgo | Ymddiriedolwr | 28 May 2018 |
|
|
||||||
Rt Revd JONATHAN MEYRICK | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|||||||
Timothy Hancock | Ymddiriedolwr | 30 October 2016 |
|
|
||||||
Martin Richard Slumbers | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
HENRY CLIFFORD RYDER LAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.