ymddiriedolwyr GUILDFORD ACTION FOR COMMUNITY CARE
Rhif yr elusen: 1078721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Crouch | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|||||
Martin James Froggatt | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Amanda Creese | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|||||
Matthew Johnson | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
||||
Alistair Mark Taylor | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
Emma Robinson | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.