Hanes ariannol STEPPING STONES PRE-SCHOOL(ALDBOROUGH)
Rhif yr elusen: 1077895
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.77k | £98.71k | £98.71k | £123.09k | £89.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.95k | £87.58k | £87.58k | £79.29k | £93.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £80.22k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £71.57k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.