ymddiriedolwyr STEPPING STONES PRE-SCHOOL(ALDBOROUGH)
Rhif yr elusen: 1077895
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tina Gibbons | Cadeirydd | 10 December 2015 |
|
|
||||
Emma McGee | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Alice Poynton | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Ruth Buxton | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|
||||
Sophie Sellwood | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Christian Fowler | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||
Tina Casburn | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.