ymddiriedolwyr AGENCY FOR CULTURE AND CHANGE MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 1080561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Lwabaayi | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
ABDUL KINENE | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Rev DANIEL KAJUMBA | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|||||
Ahmed Ismail Hussein | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|
||||
Mustaf Faid Ali | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|
||||
IRENE NAKAMATTE | Ymddiriedolwr | 30 July 2014 |
|
|||||
NELSON KAGGWA | Ymddiriedolwr | 08 January 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.