Hanes ariannol THE MISCARRIAGE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1076829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £481.52k | £482.83k | £631.32k | £666.97k | £583.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £397.52k | £417.46k | £397.75k | £468.17k | £567.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.65k | N/A | £13.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £545.07k | £552.55k | £429.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £71.26k | £87.23k | £134.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £5.70k | £13.33k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £7.05k | £5.89k | £8.39k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £2.25k | £7.97k | £10.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £353.23k | £397.21k | £498.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £44.53k | £70.96k | £69.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £48.34k | £51.69k | £58.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.