Hanes ariannol THE HIGHCOMBE EDGE TRUST
Rhif yr elusen: 1077572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £757.50k | £542.38k | £362.23k | £1.19m | £2.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £402.09k | £112.75k | £90.54k | £1.44m | £2.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £457.31k | £241.76k | N/A | £295.03k | £81.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £886.03k | £2.06m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £10.70k | £7.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £300.19k | £300.62k | N/A | £173 | £54 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £200.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £3.74k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £402.09k | £112.75k | N/A | £775.83k | £447.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £667.42k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.62k | £6.30k | N/A | £5.42k | £7.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £1.94m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.