ymddiriedolwyr WORLD OBESITY FEDERATION
Rhif yr elusen: 1076981
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Nick Finer | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Professor Volkan Demirhan Yumuk | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Professor Dieter Kent Buse PhD | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Parks PhD | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Amber Huett-Garcia | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Ogweno Stephen Odhiambo | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Dr Ada Cuevas | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Dr Kyoung-Kon Kim | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Dr Simon Barquera Cervera | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Dr JASON HALFORD | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Dr Bruno Halpern | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
ADAM JAMES MCCORMACK | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Dr LOUISE BAUR | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
KARINE CLEMENT | Ymddiriedolwr | 03 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.