ymddiriedolwyr EMMAUS COLCHESTER
Rhif yr elusen: 1077805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienne Depledge | Cadeirydd | 06 June 2024 |
|
|
||||
Matthew Robert Dabbs | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Nora Singh | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Emily Fuller | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Gaynor Bell | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Victoria Fuller | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Francis Gerard Perera | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|||||
James Brian McElhinney | Ymddiriedolwr | 13 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.